LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILLELA: de: 15-09-2022 até 28-08-2024 …
Histórico do Cargo Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e Novos Negócios
DANILO GOMES AVELINO DE ALENCAR ARRAES: de: 21-11-2023 até 04-04-2024 …
LUIZ ERNESTO RODOVALHO VILLELA: de: 15-09-2022 até 28-08-2024 …
DANILO GOMES AVELINO DE ALENCAR ARRAES: de: 21-11-2023 até 04-04-2024 …